1. Complète les multiplications

1 x 7 =

5 x 2 =

3 x 3 =

3 x 6 =

3 x 9 =

4 x 8 =

5 x 6 =

6 x 2 =

6 x 8 =

7 x 6 =

8 x 3 =

8 x 9 =

9 x 4 =

9 x 7 =

10 x 8 =

45 x 10 =

45 x 100 =

45 x 1000 =

26 x 10 =

26 x 100 =

26 x 1000 =

835 x 10 =

835 x 100 =

835 x 1000=

Les meilleurs professeurs de Maths disponibles
Moujib
5
5 (81 avis)
Moujib
75€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Greg
5
5 (152 avis)
Greg
100€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Nicolas
4,9
4,9 (139 avis)
Nicolas
35€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Térence
4,9
4,9 (66 avis)
Térence
60€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Houssem
4,9
4,9 (120 avis)
Houssem
55€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Antoine
4,9
4,9 (111 avis)
Antoine
60€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Sébastien
5
5 (80 avis)
Sébastien
75€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Laurent
4,9
4,9 (96 avis)
Laurent
50€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Moujib
5
5 (81 avis)
Moujib
75€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Greg
5
5 (152 avis)
Greg
100€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Nicolas
4,9
4,9 (139 avis)
Nicolas
35€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Térence
4,9
4,9 (66 avis)
Térence
60€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Houssem
4,9
4,9 (120 avis)
Houssem
55€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Antoine
4,9
4,9 (111 avis)
Antoine
60€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Sébastien
5
5 (80 avis)
Sébastien
75€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Laurent
4,9
4,9 (96 avis)
Laurent
50€
/h
Gift icon
1er cours offert !
C'est parti

Complète les opérations

72 x ……… = 7 200

61 x ……… = 6 100

54 x ……… = 540

80 x ……… = 80 000

68 x ……… = 68 000

93x ……… = 930

Complète par le signe < ou >

6 x 9 ……. 9 x 5

4 x 3 ……. 3 x 5

2 x 9 ……. 2 x 3

5 x 4 ……. 3 x 6

3 x 7 ……. 3 x 8

8 x 5 ……. 5 x 7

8 x 7 ……. 7 x 5

9 x 9 ……. 9 x 10

Calcule suivant l’exemple

2 x 3 x 5 = (2 x 3)x 5= 6
x 5 = 30

4 x 2 x 3 = (……) x…..= …….... = …….

6 x 3 x 2 = (……) x…..= …….... = …….

7 x 2 x 5 = (……) x…..= …….... = …….

4 x 8 x 3 = (……) x…..= …….... = ……

6 x 7 x 2 = (……) x…..= …….... = …….

8 x 5 x 3 = (……) x…..= …….... = …….

Complète par le signe < ou >

2 x 3 x 4 ……. 3 x 2 x 5

5 x 4 x 2 ……. 2 x 4 x 6

6 x 2 x 2 ……. 5 x 3 x 4

7 x 9 x 8 ……. 9 x 9 x 7

8 x 8 x 4 ……. 7 x 9 x 3

9 x 4 x 3 ……. 6 x 7 x 5

10 x 9 x 0 ……3 x 2 x 6

Pose les opérations

46 x 24 =

76 x 48 =

93 x 65 =

205 x 27 =

482 x 36 =

648 x 73 =

Résous ce problème

Pour l’anniversaire
de sa maman, Matéo achète un service de table pour 12 personnes à 15 € par
personnes et un plat à 60 €.

Combien
dépense-t-il ?

Prix du service de table : ……………………………………………………………………..

Dépense totale : ………………………………………………………………………………

>

La plateforme qui connecte profs particuliers et élèves

Vous avez aimé cet article ? Notez-le !

Aucune information ? Sérieusement ?Ok, nous tacherons de faire mieux pour le prochainLa moyenne, ouf ! Pas mieux ?Merci. Posez vos questions dans les commentaires.Un plaisir de vous aider ! :) 5,00 (1 note(s))
Loading...

Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !