Exemples

  123

x 45

--------

   615     <- 125 x 5

+4920    <- 123 x 40

--------

5535      <- (123 x 5) + (123 x 40)

 

1064

x 203

----------

      3192    <- 1064 x 3

+212800    <- 1064 x 200

----------

215992      <- (1064 x 3) + (1064 x 200)

Les meilleurs professeurs de Maths disponibles
Greg
5
5 (120 avis)
Greg
120€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Anis
4,9
4,9 (82 avis)
Anis
60€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Houssem
4,9
4,9 (111 avis)
Houssem
60€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Laurent
4,9
4,9 (93 avis)
Laurent
50€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Sébastien
5
5 (75 avis)
Sébastien
75€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Grégory
5
5 (92 avis)
Grégory
115€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Pierre-thomas
5
5 (46 avis)
Pierre-thomas
60€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Ahmed
4,9
4,9 (85 avis)
Ahmed
40€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Greg
5
5 (120 avis)
Greg
120€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Anis
4,9
4,9 (82 avis)
Anis
60€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Houssem
4,9
4,9 (111 avis)
Houssem
60€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Laurent
4,9
4,9 (93 avis)
Laurent
50€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Sébastien
5
5 (75 avis)
Sébastien
75€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Grégory
5
5 (92 avis)
Grégory
115€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Pierre-thomas
5
5 (46 avis)
Pierre-thomas
60€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Ahmed
4,9
4,9 (85 avis)
Ahmed
40€
/h
Gift icon
1er cours offert !
C'est parti

Technique pour les nombres décimaux

Pour multiplier deux nombres décimaux, on se ramène à une multiplication de nombre entiers, puis on place correctement la virgule.

Exemple : calculer 12,5 x 4,7 c'est effectué 125 x 47 puis placer la virgule.

Produit àeffectué 125 x 47

Virgule a placer dans le résultat

125

x 47

--------

875 <- 125 x 7

+5000<-125x40

--------

5875 <- 125 x 

               47

12,5 <- 1 chiffre aprés la virgule (125 

                 dixièmes)                

x 4,7 <- 1 chiffre aprés la virgule (47

               dixièmes)     

-------

875 <- 125 x 7

+5000 <- 125 x 40

--------

58,75 <- 2 chiffres aprés la virgule

(5875 centièmes)

Raisonnement effectué

125 dixèmes x 47 dixièmes = ?

125 dixième x 47 dixième = 5875

1 chiffre 1 chiffre 1 + 1 = 2

aprés la virgule aprés la virgule chiffres aprés la virgule

on obtient donc 58,75

 

En fait : A = 12,5 x 4,7

A = 125 x 0,1 x 47 x 0,1

A = (125 x 47) x (0,1 x 0,1)

A = 5875 x 0,01

A = 58,75

>

La plateforme qui connecte profs particuliers et élèves

Vous avez aimé cet article ? Notez-le !

Aucune information ? Sérieusement ?Ok, nous tacherons de faire mieux pour le prochainLa moyenne, ouf ! Pas mieux ?Merci. Posez vos questions dans les commentaires.Un plaisir de vous aider ! :) 5,00 (1 note(s))
Loading...

Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !